Förtroendevald | Magnus Hammarskjöld m | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Sydskånska Gymnasieförbundet | Ersättare | 2011-01-01 -- 2011-02-22 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2019-01-01 -- 2021-10-06 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2019-01-01 -- 2021-10-01 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2018-10-15 -- 2021-10-01 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor | Ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Familjenämndens arbetsutskott | Ordförande | 2015-01-01 -- 2019-01-01 | ||
Familjenämndens arbetsutskott | Ordförande | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Familjenämnd | Ordförande | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Familjenämnd | Ordförande | 2011-01-01 -- 2014-12-31 |
Uppdaterad 2024-09-19 06:00:24 |