Förtroendevald | Joakim Westesson kd | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2015-12-03 -- 2018-10-14 | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2019-10-04 -- 2022-04-27 | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Samhallsbyggnadsnamnden | Ledamot | 2023-01-01 -- | ||
Samhallsbyggnadsnamndens arbetsutskott | Personlig ersättare | 2023-01-01 -- | ||
Styrelse Sjöbo Elnät AB | Ledamot | 2019-04-11 -- 2023-04-11 |
Uppdaterad 2024-09-18 06:00:23 |