Förtroendevald | Tommy Lövgren c | << | |
Adress | Villagatan 13 | Bild saknas | |
Co Adress | |||
Postadress | 275 31 | ||
Telefon bostad | 0706-82 34 68 | ||
Telefon arbete | 0706-82 34 68 | ||
Telefon mobil | 0706-82 34 68 | ||
Fax | |||
E-post | tommy.lovgren@sjobo.se | ||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 -- | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2021-10-21 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2018-10-15 -- 2021-10-21 | ||
Samhallsbyggnadsnamnden | Ersättare | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Samhallsbyggnadsnamnden | Ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Styrelse Sjöbo Elnät AB | Ledamot | 2023-04-12 -- |
Uppdaterad 2024-09-18 06:00:23 |