Förtroendevald | Ann-Christine Kullgren m | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Överförmyndarnämnden | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2019-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2013-04-18 -- 2014-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2011-01-01 -- 2013-04-18 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ersättare | 2023-01-01 -- 2023-04-26 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ledamot | 2013-03-27 -- 2014-12-31 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ersättare | 2011-01-01 -- 2013-03-27 | ||
Vård- och omsorgsnämnd | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Valnämnden | Personlig ersättare | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 -- 2023-03-13 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | 1:e vice ordförande | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2010-11-01 -- 2011-01-10 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 |
Uppdaterad 2024-09-19 06:00:24 |